Rebonjour,
Voilà les renseignements demandés :
* 12/05/1917 au 30/06/1917
école d'Ambérieu - école initiale de pilotage - généralement des avions démodés qui ont été retirés du front.
* 30/08/1917 au 10/09/1917
école d'Avord - centre de perfectionnement pour la mission de reconnaissance et bombardement.
Avions utilisés Voisin - voir vos trois photos d'avion Voisin 3 LA n° V 685 -
Les deux photos suivantes représentent le crash d'un Caudron G 4.
* 16/09/1917 au 05/10/1917
école d'Istres - centre de perfectionnement au vol de nuit avions Voisin.
* 08/10/1917 au 08/11/1917 -
groupe des divisions d'entrainement division bombardement - permet la spécialisation sur un type d'avion -
Ici le Sopwith dans ses différentes versions :
- 1A2 (reco de Corps d'armée)
- 1B2 (bombardement biplace)
- B1 (bombardement monoplace)
Il faut que je cherche la localisation du terrain où était stationnée cette unité.
*14/11/1917 au 13/03/1918
escadrille SO 28l'insigne de l'unité est un
éléphant.
Elle dépend du
14ème Corps d'armée pendant cette période.
elle a été basée :
- à
Julvécourt du 01/08/1917 au 03/02/1918
- à
Maisonneuve du 03/02/1918 au 08/03/1918
- à la
ferme St Amand - Saconin-Breuil du 08/03/1918 au 26/03/1918
*13/03/1918 au 16/05/1918
groupe des divisions d'entrainement division Salmson - permet la spécialisation sur l'avion de type Salmson 2A2.
Il faut que je cherche la localisation du terrain où était stationnée cette unité.
* 18/05/1918 au 22/05/1918
escadrille SAL 51 l'insigne de l'unité est
deux ancres entrecroisées posées sur des ailes déployées.
Elle dépend du
1er Corps d'armée colonial pendant toute la guerre.
elle a été basée :
- à
Bouzy du 22/01/1918 au 14/06/1918
* 29/05/1918 au 10/01/1919
escadrille SAL 30l'insigne de l'unité est
une tête de perroquet rouge sur un disque jaune à bord bleu.
Elle dépend du
37ème Corps d'armée pendant toute la guerre.
elle a été basée :
- à
Champaubert du 12/06/1918 au 24/07/1918
- à
Egligny du 24/07/1918 au 25/07/1918
- à
Chauconin du 25/07/1918 au 26/07/1918
- à
Egligny du 26/07/1918 au 28/07/1918
- à
Trillebardon du 28/07/1918 au 4 août 1918
- à
Herbisse du 4 août 1918 au 1er octobre 1918
- à la
Grande Romanie du 1er octobre 1918 au 15 octobre 1918
- à
Pierre-Morains du 15 octobre 1918 au 13 novembre 1918
- à
Vassy du 13 novembre 1918 au 14 novembre 1918
- à
Autreville au 14 novembre 1918 au 30 novembre 1918
- à
Metz-Frescaty (57) du 30 novembre 1918 au 28 décembre 1918, date de la dissolution de l'escadrille.
Le Salmson 2A2 n° 583 / 9 de votre photo appartenait à la dotation de l'escadrille SAL 30 au 1er janvier 1918.
Sur l'original, on aperçoit peut-être un élephant peint d'une couleur foncée (vert) ?
Je suis en train de préparer une extension de mon site internet qui sera consacrée aux escadrilles françaises de la Grande Guerre, accepteriez vous de me prêter vos photos pour reproduction pour que je puisse les intéger aux pages des escadrilles 28 - 51 - 30.
Si vous voulez d'autres renseignements sur ces trois escadrilles, faites moi signe.
Bien amicalement
Albin DENIS